THE TAOIST TAI CHI SOCIETY OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance education and training in Taoist religion, as taught by Mr Moy Lin Shin, in Great Britain and internationally.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Calvert | Ymddiriedolwr | 13 December 2024 |
|
|
||||
Kenneth James MacLachlan | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Moira Pamela Jackson | Ymddiriedolwr | 10 April 2020 |
|
|
||||
PETER JAMES JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILOMENA PRETSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MS KATE MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £691.34k | £252.39k | £510.11k | £253.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £418.41k | £701.94k | £363.40k | £698.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £24.25k | £6.01k | N/A | £3.56k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £34.59k | £6.99k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £678.34k | N/A | £162.79k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6 | £4 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £343.76k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £100 | £0 | N/A | £1.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £413.67k | N/A | £362.77k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.35k | £4.74k | N/A | £635 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.07k | £9.00k | N/A | £12.60k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £456.42k | £62.89k | N/A | £133.66k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 APRIL 1991 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 15 FEBRUARY 1996, 22 JUNE 2002, 4 DECEMBER 2005 AND 16 FEBRUARY 2008. as amended on 28 May 2021 as amended on 05 Dec 2022
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF GOOD HEALTH WITHIN THE COMMUNITY THROUGHOUT GREAT BRITAIN AND INTERNATIONALLY THROUGH THE PROMOTION AND PRACTICE OF ALL LEVELS OF TAOIST TAI CHI ARTS. (B) TO ADVANCE EDUCATION AND TRAINING IN TAOIST RELIGION, PHILOSOPHY, TRADITIONS AND ARTS AS PROMOTED BY THE SOCIETY'S FOUNDER MASTER MOY LIN SHIN
Maes buddion
GREAT BRITAIN AND INTERNATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Taoist Tai Chi Society European Cen
Bounstead Road
Blackheath
COLCHESTER
CO2 0DE
- Ffôn:
- 01206576167
- E-bost:
- gb@taoist.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window