SOLENT NHS CHARITY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO SUPPORT SOLENT NHS TRUST BY PROVIDING FUNDS TO BENEFIT PATIENTS BY PURCHASING SUPPLEMENTARY AND COMPLIMENTARY EQUIPMENT OR SERVICES FOR WHICH THE TRUST WOULD BE UNABLE TO PROVIDE FUNDING FROM EXCHEQUER SOURCES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Awst 1998: Cofrestrwyd
- 15 Tachwedd 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PORTSMOUTH AND SOUTH EAST HAMPSHIRE CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST CHARITABLE FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.77k | £3.03k | £168.89k | £7.38k | £10.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.75k | £9.98k | £115.09k | £60.58k | £54.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Gorffennaf 2024 | 161 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 24/11/1995 AS AMENDED BY STATUTORY INSTRUMENT DATED 15/11/2011
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES RELATING TO THE NATIONAL HEALTH SERVICE
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST (EXPENDABLE FUNDS) COMMON INVESTMENT FUND
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST CHILDRENS SERVICES CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST COMMUNITY NURSING SERVICES CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST EMSWORTH VICTORIA COTTAGE HOSPITAL CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST FAMILY PLANNING SERVICES CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST GOSPORT COMMUNITY HOSPITAL CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST HAVANT WAR MEMORIAL HOSPITAL CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST LEARNING DISABILITIES CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST MEDICAL THERAPY SERVICES CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST MENTAL HEALTH CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST PETERSFIELD HOSPITAL CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST RESEARCH AND DEVELOPMENT CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST SERVICES FOR THE ELDERLY CHARITY
- THE PORTSMOUTH HEALTHCARE NHS TRUST ST CHRISTOPHERS HOSPITAL CHARITY
- 21 Awst 1998 : Cofrestrwyd
- 15 Tachwedd 2024 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window