Hanes ariannol MARTHA TRUST HEREFORD LIMITED
Rhif yr elusen: 1053448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.93m | £4.13m | £4.22m | £4.39m | £4.70m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.59m | £3.96m | £4.42m | £4.10m | £4.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.05m | £3.98m | £4.30m | £4.50m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £211.65k | £74.13k | £31.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.54k | £16.45k | £233.38k | £15.39k | £35.97k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £43.10k | £39.17k | £102 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.85m | £4.05m | £3.98m | £4.30m | £4.50m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.59k | £22.49k | £6.60k | £2.69k | £9.22k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £74.13k | £155.17k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.58m | £3.95m | £4.42m | £4.10m | £4.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.75k | £12.28k | £1.69k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.87k | £0 | £21.27k | £0 | £22.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.