Hanes ariannol County Durham and Darlington NHS Foundation Trust Charity
Rhif yr elusen: 1053467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £579.00k | £374.00k | £872.00k | £520.00k | £488.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.28m | £770.00k | £885.00k | £553.00k | £553.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £425.00k | N/A | £811.00k | £457.00k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £43.00k | N/A | £6.00k | £12.00k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111.00k | N/A | £55.00k | £51.00k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £170.00k | N/A | £48.00k | £59.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | N/A | £779.00k | £432.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £116.00k | N/A | £106.00k | £121.00k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.00k | N/A | £12.00k | £14.00k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.