Hanes ariannol THE AMELIA METHODIST TRUST COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1053468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £452.58k | £679.29k | £467.49k | £762.51k | £536.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £400.71k | £596.93k | £402.93k | £443.31k | £522.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £119.84k | £133.74k | £127.80k | £146.96k | £165.49k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £63.48k | £31.62k | £16.26k | £10.52k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £124.07k | N/A | £296.33k | £55.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £13.07k | N/A | £22.25k | £18.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £420.80k | N/A | £347.95k | £358.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £665 | N/A | £1.79k | £9.99k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £120.69k | N/A | £94.19k | £93.97k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £692 | N/A | £263.39k | £34.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £595.58k | N/A | £441.69k | £521.28k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.35k | N/A | £1.63k | £1.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.69k | N/A | £5.23k | £6.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.