ymddiriedolwyr THE AMELIA METHODIST TRUST COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1053468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Charlesworth | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Joanna Howell | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||||
Joanne Sarah Thomas | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||||
Stephen John Thomas | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||||
Lisa Marianne Cordery | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||||
Sian Davies | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|||||||
VANESSA CLAIRE JOHNS-POWELL | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|
||||||
Rev Stephen Wigley | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NICHOLAS PARKER RODGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ANDREW PAUL CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.