GREAT ALNE PAROCHIAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our concern is for the residents of Great Alne, particularly for the young and the elderly as well as those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Bennett | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Helen Sylvester Smith | Ymddiriedolwr | 08 June 2020 |
|
|
||||
Ian Stewart Millard | Ymddiriedolwr | 04 June 2014 |
|
|
||||
GEOFF HARRISON | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07k | £1.08k | £1.07k | £1.10k | £1.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £811 | £1.25k | £640 | £1.06k | £2.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Mawrth 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 22 NOVEMBER 1921 AS AMENDED BY RESOLUTION, UNDER S74(2)(C) OF THE CHARITIES ACT 1993, DATED 14 JULY 2006.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT EITHER OF THE POOR OF THE AREA OF BENEFIT GENERALLY, OR OF SUCH DESERVING AND NECESSITOUS PERSONS RESIDENT THEREIN AS THE TRUSTEES SELECT FOR THIS PURPOSE AND IN SUCH WAY AS THEY CONSIDER MOST ADVANTAGEOUS TO THE RECIPIENTS AND MOST CONDUCIVE TO THE FORMATION OF PROVIDENT HABITS.(FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 26 OF SCHEME). PROVIDING ALL LEGITIMATE OBLIGATIONS HAVE BEEN SATISFIED, THEN FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION DETERMINE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS IN THE PARISH OF GREAT ALNE.
Maes buddion
PARISH OF GREAT ALNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HILL TOP
HASELOR
ALCESTER
B49 6LX
- Ffôn:
- 01789488831
- E-bost:
- r.martyn.davey@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window