ymddiriedolwyr BORDER COLLIE TRUST GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1053585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KENNETH ALAN HOLDEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jane Hoult | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Margaret Helen Gosling | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Patricia Margaret Ball | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Dianne Beddows | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||
Ronald James Huggett | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
BENNETT WILKES | Ymddiriedolwr | 06 September 2000 |
|
|
||||
SUSAN ANN WILKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL WILLIAM BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL FRANCES CORDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.