AUSTREY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1053678
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Austrey Pre-School Group provides education and development support to children aged 2yrs to 4yrs in accordance with the Early Years Foundation Stage guidelines.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2018

Cyfanswm incwm: £44,405
Cyfanswm gwariant: £47,864

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
  • 09 Gorffennaf 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • AUSTREY PRE-SCHOOL GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018
Cyfanswm Incwm Gros £50.76k £47.20k £51.55k £46.33k £44.41k
Cyfanswm gwariant £48.50k £51.68k £48.16k £47.15k £47.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £33.03k £38.02k £38.02k £35.68k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2018 30 Ebrill 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2018 30 Ebrill 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2017 17 Mai 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2017 17 Mai 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2016 23 Ebrill 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2016

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

23 Ebrill 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2015 15 Mawrth 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2015

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Ebrill 2016 Ar amser