ymddiriedolwyr WARRINGTON WEST DISTRICT SCOUTS
Rhif yr elusen: 1053741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL CAREY | Cadeirydd |
|
||||||
Adam Potts | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|
||||
Daniel Peter Meadows | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Mountain | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
David John Goodfellow | Ymddiriedolwr | 17 July 2018 |
|
|||||
Ian Turnbull | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||
Ian James Gornall | Ymddiriedolwr | 05 June 2016 |
|
|||||
Christine Elizabeth Ralston | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|
||||
ROBERT GODFREY PATHEYJOHNS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER WALLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN PATHEYJOHNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.