SHROPSHIRE CHILDREN'S SCRAPSTORE, RECYCLING AND RESOURCE CENTRE - SCRAPPIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF A SCRAPSTORE FOR SCRAP MATERIALS TO ASSIST IN TRAINING FOR GROUP PLAY AND PROVISION OF EDUCATIONAL RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES MATERAIALS AND EQUIPMENT TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE IN SHROPSHIRE AND TELFORD AND WREKIN
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerwrangon
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 13 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
- SCRAPPIES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY WESTERMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
JOAN MARGARET ARNFIELD | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
LESLEY MCKNIGHT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.08k | £29.56k | £31.53k | £33.74k | £38.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.89k | £25.27k | £30.57k | £31.05k | £34.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £24.40k | £3.13k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 FEBRUARY 1996 AS AMENDED 11 JULY 2002 AND 14 JULY 2008. as amended on 30 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING IN SHROPSHIRE AND TELFORD & WREKIN & SURROUNDING AREAS, BY ASSISTING IN THE PROVISION OF MATERIALS AND TRAINING FOR GROUP PLAY IN WHICH PARENTS CAN PARTICIPATE WHEN APPROPRIATE. 2. TO PROVIDE EDUCATIONAL, RECREATIONAL AND OTHER LEISURE-TIME ACTIVITIES, MATERIALS AND EQUIPMENT FOR THE INHABITANTS OF SHROPSHIRE AND TELFORD & WREKIN & SURROUNDING AREAS, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, THAT THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PERSONS MAY BE IMPROVED, SUCH PERSONS HAVING NEED OF THE FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY, DISABLEMENT, SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
SHROPSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 1 Sherrat Court
Beaumont Road
CHURCH STRETTON
SY6 6BN
- Ffôn:
- 01694328508
- E-bost:
- info@scrappies.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window