ymddiriedolwyr DHAKA AHSANIA MISSION
Rhif yr elusen: 1053786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Francis Thorne | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Josephine Mary Oates | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Emma Crump | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Dr Yasmin Khan | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
David STERNBERG | Ymddiriedolwr | 04 January 2017 |
|
|
||||
RAYMOND KENNEDY | Ymddiriedolwr | 15 October 2012 |
|
|
||||
MARTIN FERRERS SHIRLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAZI RAFIQUL ALAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEAZ AHMED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Neaz Ahmed | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHAMIM SAIFULLAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.