INTERACT PERFORMANCE GROUP (HARROGATE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a service in Drama/Music for people with learning difficulties
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 15 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
- ELECTRIC RAINBOW ARTS (Enw blaenorol)
- ELECTRIC RAINBOW ARTS LIMITED (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY SCURR | Cadeirydd | 15 March 1996 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74k | £2.48k | £2.64k | £2.02k | £2.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.97k | £3.26k | £2.59k | £2.48k | £2.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2024 | 301 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ebrill 2021 | 63 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 FEBRUARY 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 11 JANUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE WITHOUT DISTINCTION OF SEX, OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES AND IN PURSUANCE OF THAT OBJECT TO PROVIDE TRAINING FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE COMPOSITION AND PERFORMANCE OF MUSIC AND IN BACKSTAGE SKILLS REQUIRED TO PUT ON MUSICAL AND OTHER EVENTS. FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSES 3.2)AND 3) OF MEMORANDUM
Maes buddion
NORTH YORKSHIRE OR ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
45 WOODLANDS DRIVE
HARROGATE
HG2 7AX
- Ffôn:
- 07940873217
- E-bost:
- me.scurr@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window