Hanes ariannol A.W.L.N. FOALS AND HORSES SANCTUARY

Rhif yr elusen: 1053861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £194.09k £455.56k £176.24k £117.61k £112.36k
Cyfanswm gwariant £154.24k £215.46k £195.70k £187.95k £171.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k N/A N/A N/A