Hanes ariannol YMCA LONDON CITY AND NORTH
Rhif yr elusen: 1053864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.80m | £2.31m | £4.78m | £6.61m | £7.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.85m | £2.25m | £3.94m | £6.98m | £7.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £191.30k | £92.64k | £209.85k | £143.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £88.56k | N/A | £318.43k | £198.67k | £126.31k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.31m | £364.80k | £1.16m | £659.95k | £460.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.45m | £1.57m | £3.60m | £5.76m | £7.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.11k | £7.88k | £15.43k | £17.84k | £15.67k | |
|
Incwm - Arall | £32.99k | £745.75k | £8.65k | £173.76k | £173.76k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £2.18m | £3.87m | £6.62m | £7.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.09k | £68.99k | £68.52k | £355.20k | £381.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.50k | £0 | £25.00k | £20.00k | £181.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.