Hanes ariannol CARALINE: EATING DISORDERS COUNSELLING AND SUPPORT SERVICE
Rhif yr elusen: 1053897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.93k | £249.14k | £329.00k | £377.46k | £440.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.93k | £208.11k | £284.88k | £440.39k | £432.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £174.88k | £243.18k | £270.58k | £374.17k | £387.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.