Hanes ariannol TUTSHILL COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1053927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £78.22k £73.61k £89.12k £111.92k £124.24k
Cyfanswm gwariant £77.09k £75.30k £90.29k £98.22k £112.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.68k N/A N/A N/A