Ymddiriedolwyr TUTSHILL COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1053927

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Mills | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Kirsten Carruthers-Watt | Ymddiriedolwr | 30 November 2024 |
|
|
||||
Claudia Thompson | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Ivy Benjamin | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Lara Berroth | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Olivia Andrews-Nicholas | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
EMILY VAN DER HEIJDEN | Ymddiriedolwr | 15 November 2019 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.