Hanes ariannol UPTON ST LEONARDS PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1053965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £92.68k £92.00k £135.65k £145.03k £147.28k
Cyfanswm gwariant £94.50k £83.47k £111.59k £119.75k £137.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £112.48k £110.39k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.74k £2.88k N/A N/A N/A