SLEAFORD AND DISTRICT FURNITURE RECYCLING PROJECT

Rhif yr elusen: 1053977
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote establish and secure the recycling by re-use of furniture in Sleaford & District

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2018

Cyfanswm incwm: £55,742
Cyfanswm gwariant: £77,834

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
  • 04 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
Cyfanswm Incwm Gros £81.96k £77.17k £70.28k £59.05k £55.74k
Cyfanswm gwariant £88.01k £87.42k £79.97k £84.31k £77.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2018 23 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2018 23 Hydref 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2017 06 Chwefror 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2017 06 Chwefror 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2016 10 Chwefror 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2016 14 Chwefror 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2015 08 Chwefror 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2015 10 Chwefror 2016 Ar amser