Hanes ariannol CLIENTEARTH
Rhif yr elusen: 1053988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.21m | £29.49m | £20.79m | £28.32m | £30.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.17m | £14.20m | £16.85m | £21.64m | £28.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £70.19k | £91.91k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.02m | £1.06m | £1.04m | £926.68k | £856.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.96m | £17.89m | £4.58m | £6.04m | £9.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.10m | £3.07m | £1.04m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.16m | £11.41m | £13.86m | £18.92m | £20.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £118.66k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £700 | £30.99k | £155.11k | £191.21k | £233.82k | |
|
Incwm - Arall | £94.69k | £150.83k | £91.29k | £103.23k | £114.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £14.00k | £0 | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.55m | £13.38m | £15.68m | £19.65m | £25.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £626.48k | £814.43k | £1.17m | £1.98m | £2.79m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £98.27k | £79.17k | £69.28k | £261.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £591.99k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £4.77k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.