ymddiriedolwyr CLIENTEARTH
Rhif yr elusen: 1053988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Lyman Reid | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||||||
Assaad Wajdi Razzouk | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||||||
Hermann Friedrich Bruhn | Ymddiriedolwr | 28 September 2018 |
|
|
||||||||
Sonia Medina Gomez | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||||||
Georg Stratenwerth | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||||||
SIR MARTIN GREGORY SMITH | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|||||||||
Frances Beinecke | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|
||||||||
SARAH BUTLER-SLOSS | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|||||||||
Philippe Marie Joseph Maurice Joubert | Ymddiriedolwr | 12 August 2014 |
|
|
||||||||
BRIAN ENO | Ymddiriedolwr | 31 October 2012 |
|
|
||||||||
WINSOME MCINTOSH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.