Hanes ariannol ST VINCENT DE PAUL SOCIETY (ENGLAND AND WALES)
Rhif yr elusen: 1053992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.80m | £13.99m | £11.15m | £13.22m | £14.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.19m | £11.00m | £10.29m | £12.60m | £15.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £805.15k | £1.80m | £1.79m | £1.91m | £2.06m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £344.31k | N/A | £2.03m | £692.42k | £543.24k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.85m | £7.63m | £6.79m | £5.94m | £6.14m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.06k | £92.26k | £33.18k | £38.72k | £172.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.56m | £5.91m | £3.90m | £6.48m | £7.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £295.37k | £151.07k | £72.32k | £204.11k | £255.07k | |
|
Incwm - Arall | £13.58k | £200.00k | £350.43k | £562.08k | £226.96k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £649.75k | £4.01m | £1.09m | £854.26k | £947.67k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.95m | £10.62m | £9.98m | £12.11m | £14.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £245.71k | £375.38k | £312.24k | £485.73k | £766.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £247.61k | £0 | £381.27k | £429.16k | £566.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £765.91k | £610.34k | £703.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.84k | £0 | £0 | £10.15k | £9.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.