ASSOCIATION OF FRIENDS OF BARFORD COURT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General fund raising in and around the Brighton area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 27 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Hopper-Young | Cadeirydd | 26 November 2020 |
|
|
||||
Philip George Robinson | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Daniel McLusky | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Paul Lee Williams | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Michael John William Fortin | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
VERONICA MOORE | Ymddiriedolwr | 14 April 2022 |
|
|
||||
Michael Silvester Mills | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Christopher David Joshua Field | Ymddiriedolwr | 26 October 2017 |
|
|
||||
Peter Terrence Whiteside | Ymddiriedolwr | 08 April 2015 |
|
|
||||
Paul Dedman | Ymddiriedolwr | 05 April 2015 |
|
|
||||
PETER AUGUSTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.74k | £16.18k | £9.53k | £9.30k | £11.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.97k | £20.74k | £7.80k | £12.85k | £8.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Mawrth 2022 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Ionawr 2021 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7TH MARCH 1996 AMENDED 5 APRIL 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS IN HOVE SUSSEX PARTICULARLY BY SUPPORTING ASSISTING AND SUPPLEMENTING THE CHARITABLE ACTIVITIES OF BARFORD COURT.
Maes buddion
NOT DEFINED -- IN PRACTICE HOVE SUSSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 16
Prince Of Wales Court
227-229 Kingsway
HOVE
East Sussex
BN3 4HF
- Ffôn:
- 01273 327960
- E-bost:
- mikejfortin@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window