Hanes ariannol SPINAL INJURIES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1054097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £3.00m | £2.42m | £2.91m | £3.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19m | £2.20m | £1.93m | £2.58m | £3.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.82k | N/A | £77.62k | £75.00k | £255.61k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.18m | £1.35m | £1.21m | £1.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £616.36k | £978.51k | £487.38k | £1.09m | £1.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £259.13k | £831.37k | £557.20k | £603.17k | £664.51k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.60k | £7.05k | £5.78k | £3.55k | £10.37k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £20.40k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £152.92k | £77.80k | £373.20k | £317.61k | £51.73k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.67m | £1.55m | £1.88m | £2.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £585.11k | £539.17k | £385.05k | £700.31k | £910.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.33k | £0 | £38.60k | £77.91k | £86.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.42k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.