Hanes ariannol BUSY BEES PLAYGROUP (BROCKWORTH)

Rhif yr elusen: 1054102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.27k £53.83k £42.39k £58.81k £93.06k
Cyfanswm gwariant £51.35k £50.18k £52.35k £55.54k £65.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £40.25k N/A £38.33k £40.46k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £47.16k N/A N/A £80.89k