BUSY BEES PLAYGROUP (BROCKWORTH)

Rhif yr elusen: 1054102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

AIMS ARE TO PROVIDE A SERVICE TO THE LOCAL COMMUNITY BY PROVIDING PRE-SCHOOL EDUCATION (FOLLOWING THE EARLY YEARS FOUNDATION STAGE )IN A HAPPY,SAFE AND RELAXED ENVIRONMNET. wE CARE FOR CHILDREN 2YEARS TO 4 YEARS OF ANY CULTURE AND OR ABILITY TO LEARN THROUGH PLAY. CHILDREN ARE ENCOURAGED BY EXAMPLE, AND LEARN TO CARE FOR AND RESPECT NOT ONLY THEMSELVES BUT ALSO OTHERS AND THEIR ENVIRONMENT.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £93,063
Cyfanswm gwariant: £65,229

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Charlotte Parry Cadeirydd 03 November 2022
Dim ar gofnod
Alexandra Fullerton Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Suzanna Trump Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Gina Bizat Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Natalie Thigpen Ymddiriedolwr 16 November 2023
Dim ar gofnod
Ellie Lamb Ymddiriedolwr 03 November 2022
Dim ar gofnod
Shannon O'Grady Ymddiriedolwr 03 November 2022
Dim ar gofnod
Hailie Sturt Ymddiriedolwr 03 November 2022
Dim ar gofnod
Rachel Louise Preston Ymddiriedolwr 06 September 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.27k £53.83k £42.39k £58.81k £93.06k
Cyfanswm gwariant £51.35k £50.18k £52.35k £55.54k £65.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £40.25k N/A £38.33k £40.46k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £47.16k N/A N/A £80.89k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 10 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 17 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 14 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 14 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 07 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 07 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 01 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 01 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Castle Hill Primary School
Abbotswood Road
Brockworth
Gloucester
GL3 4NU
Ffôn:
01452541183