ymddiriedolwyr CONSTRUCTION INDUSTRY RELIEF, ASSISTANCE AND SUPPORT FOR THE HOMELESS AND HOSPICES LIMITED
Rhif yr elusen: 1054107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Modell | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Guy Norton | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Richard Stephen Whitehead | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
David McGarry | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
John O'Grady | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Matthew Grant Pullen | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Ian James Bolster | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
Fiona Margaret Duncombe | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
||||
Kevin Allan Paul Corbett | Ymddiriedolwr | 10 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.