ymddiriedolwyr WE ARE BEAMS
Rhif yr elusen: 1054129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mark walker | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Jenna Wells | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Susan Crocker | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Janette Challis | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|||||
Terri Cox | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Garrett | Ymddiriedolwr | 10 May 2018 |
|
|
||||
Jason Henry Jarvis | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Rosemarie Neale | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
NEIL HENRIK JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 20 October 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.