Hanes ariannol POLICE SUMMER CAMP PROJECT

Rhif yr elusen: 1054219
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £4.05k £3.97k £6.07k £4.45k £2.10k
Cyfanswm gwariant £7.26k £8.06k £8.25k £7.55k £3.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A