Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN BETWS YN RHOS

Rhif yr elusen: 1054226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (19 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £61.30k £81.94k £71.81k £49.96k £57.20k
Cyfanswm gwariant £60.16k £67.31k £71.94k £71.72k £56.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.64k £15.54k N/A £31.00k £30.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 £42.86k £19.29k N/A £0