Hanes ariannol SHEFFCARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1054227
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.39m | £12.16m | £13.33m | £12.32m | £12.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.18m | £12.47m | £12.38m | £12.67m | £12.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.98m | £7.95m | £7.74m | £7.30m | £7.61m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.10m | £1.41m | £124.36k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £16.56k | £8.76k | £96.57k | £9.30k | £6.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.35m | £12.15m | £13.14m | £12.31m | £12.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £4.13k | £3.07k | £2.50k | £18.35k | |
|
Incwm - Arall | £19.19k | £0 | £92.93k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.15m | £12.46m | £12.36m | £12.65m | £12.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.71k | £18.17k | £19.90k | £18.29k | £17.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £99.02k | £89.68k | £127.45k | £76.88k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.