IRAQI PEOPLE SUPPORT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We have organised many social meetings in the past Now adays we just contact people and some organisations for a possible donnation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Barnsley
- Dinas Llundain
- Irac
Llywodraethu
- 03 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- 07 Ebrill 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MEDIVAN APPEAL (Enw gwaith)
- IRAQI REFUGEES SUPPORT GROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/03/2006 | 20/03/2007 | 20/03/2008 | 20/03/2009 | 20/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250 | £100 | £95 | £400 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2010 | 03 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2009 | 01 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2008 | 11 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2008 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 NOVEMBER 1995 AND AMENDED 22 MARCH 1996, AS AMENDED 2ND MAY 2003 AND 5 OCTOBER 2004
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF THOSE IRAQI PEOPLE SUFFERING FROM POVERTY, BY THE PROVISION OF FREE MEDICAL SERVICES EQUIPMENT AND HUMANITARIAN AID TO ALL IRAQI PEOPLE REGARDLESS OF THEIR RACE RELIGION OR ETHNIC ORIGIN
Maes buddion
INSIDE IRAQ
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window