Hanes ariannol CHARTERS-ANCASTER COLLEGE (1995)
Rhif yr elusen: 1054300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £516.98k | £567.65k | £634.27k | £694.59k | £952.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £454.85k | £536.99k | £616.22k | £670.40k | £895.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £64.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £64.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £64.60k | £18.52k | £1.63k | £159 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £513.06k | £494.25k | £606.15k | £683.36k | £942.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.27k | £8.80k | £9.60k | £9.60k | £9.60k | |
|
Incwm - Arall | £1.65k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £453.45k | £536.99k | £613.78k | £659.58k | £891.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £2.44k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £3.38k | £3.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.40k | £0 | £0 | £10.82k | £4.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.