Hanes ariannol GATEWAY PEOPLE'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1054333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £65.23k £54.14k £61.31k £65.65k £101.53k
Cyfanswm gwariant £63.69k £45.75k £36.97k £38.88k £61.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A