THE QUEEN'S OWN GURKHA LOGISTIC REGIMENT REGIMENTAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Keep contact with former and serving members of the Regiment, foster mutual friendship/esprit de corps that provides support to the GBA , GWT and Gurkha Museum. Funds provide support for education in schools in Nepal and to branches there for anniversary functions and ad hoc payments to those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Hampshire
- Wiltshire
- Nepal
Llywodraethu
- 04 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- QOGLRRA (Enw gwaith)
- QUEEN'S OWN GURKHA TRANSPORT REGIMENT REGIMENTAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brigadier Patrick Simon Reehal MBE | Cadeirydd | 05 February 2023 |
|
|
||||
Major Bhimbahadur Shreesh QOGLR | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Oliver T Nyman RLC | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Captain Henry Eaton RLC | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Captain Uttam Limbu QOGLR | Ymddiriedolwr | 07 November 2019 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL LAURENCE EVANSON-GODDARD TD | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
||||
Major Palijar Tamang | Ymddiriedolwr | 20 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.00k | £17.47k | £15.63k | £11.63k | £13.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.91k | £9.79k | £17.69k | £73.08k | £11.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 25 OCT 1996 AS AMENDED ON 15 MAY 1998 AS AMENDED ON 11 MAY 2001 AS AMENDED ON 16 MAY 2008 AS AMENDED ON 16 OCT 2018 as amended on 14 Jan 2021 as amended on 06 May 2021
Gwrthrychau elusennol
A) THE AIM OF THE QOGLR RA IS TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF GURKHAS AND, IN PARTICULAR, THE QUEEN'S OWN GURKHA LOGISTIC REGIMENT (THE REGIMENT) BY: MAINTAINING CONTACT BETWEEN FORMER AND SERVING MEMBERS OF THE QOGLR AND ITS ANTECEDENT REGIMENTS (NAMELY THE GURKHA ARMY SERVICE CORPS, THE GURKHA TRANSPORT REGIMENT AND THE QUEEN'S OWN GURKHA TRANSPORT REGIMENT) FOSTERING MUTUAL FRIENDSHIP BETWEEN THEM AND PROVIDING SOCIAL GATHERINGS FOR THEM. B) FOSTERING ESPRIT DE CORPS, COMRADESHIP AND THE WELFARE OF THE REGIMENT AND PRESERVING ITS TRADITIONS AND THOSE OF ITS ANTECEDENT REGIMENTS. C) PROVIDING FOR FORMER AND SERVING MEMBERS OF THE REGIMENT AND ITS ANTECEDENT REGIMENTS TO PLAY A FULL PART IN THE CHARITABLE ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE GURKHA BRIGADE ASSOCIATION (GBA) AND THE GURKHA WELFARE TRUST (GWT) IN THE RELIEF OF SERVING AND FORMER MEMBERS OF THE REGIMENT AND ITS ANTECEDENT REGIMENTS AND THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (BENEFICIARIES).
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM AND NEPAL
Elusennau cysylltiedig
- 04 Ebrill 1996 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 Middleton Gardens
FARNBOROUGH
Hampshire
GU14 9PH
- Ffôn:
- 07763395437
- E-bost:
- pali7317@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window