Hanes ariannol EMMANUEL PENTECOSTAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1054370
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £199.67k £264.82k £272.53k £225.69k £222.58k
Cyfanswm gwariant £177.97k £147.96k £176.16k £210.89k £193.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A