THE FULL GOSPEL HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Religion by the proclamation and furtherance of the Gospel of God concerning His Son Jesus Christ the Lord and the preaching and teaching of the Word of God. Our priority is to continue to focus on our stated aim whilst providing financial support to Overseas Missions and to Charitable Relief Organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- FULL GOSPEL HALL EAST HAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percy James Jenkins | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||
Rev Douglas Clarkson Williams | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|||||||
Eric Amankwaa Boateng | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||||
Olujimi Ogundele | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||||
Valerie Robinson | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||||
Hanan Alamy | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||||
Patricia John | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||||
MR BRANFORD BOATENG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
FRANCIS ATSU KUAGBELA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120.90k | £59.52k | £58.60k | £93.41k | £96.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.30k | £67.64k | £110.25k | £278.49k | £184.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12TH SEPTEMBER 1993 as amended on 01 Jul 2020
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Church ("the Objects") are for the benefit of the public: (a) to advance the Christian faith in accordance with the Statement in such ways and in such parts of the United Kingdom or the world as the Church Council from time to time may think fit; (b) to relieve sickness and financial hardship and to promote and preserve good health by the provision of funds, goods or services of any kind including through the provision of counselling and support in such parts of the United Kingdom or the world as the Church Council from time to time think fit; and (c) to advance education in such ways and in such parts of the United Kingdom or the world as the Church Council from time to time may think fit.
Maes buddion
IN PRACTICE EAST HAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Full Gospel Hall
91 Plashet Grove
LONDON
E6 1AA
- Ffôn:
- 02084716589
- E-bost:
- enquiries@thefullgospelhall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window