ymddiriedolwyr VOLUNTARY ORGANISATIONS YOUNG PEOPLE AND CHILDREN - DEVON
Rhif yr elusen: 1054442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILL MILLAR | Cadeirydd | 15 September 2017 |
|
|
||||||
Rebecca Skinner | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||||
Kerrie Clifford | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
||||||
STEVE KEABLE | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|||||||
PAUL REISBACH | Ymddiriedolwr | 08 August 2013 |
|
|||||||
PETER BREWER | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.