Hanes ariannol THE MID KENT BREAST CANCER RESEARCH APPEAL CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1054459
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £45.60k £46.06k £89.02k £63.70k £60.93k
Cyfanswm gwariant £37.43k £76.50k £5.61k £157.19k £6.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0