Hanes ariannol YSGOL MEITHRIN LLANSAWEL

Rhif yr elusen: 1054480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.70k £42.87k £56.68k £73.91k £70.85k
Cyfanswm gwariant £15.94k £40.12k £53.85k £68.39k £73.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £12.47k £2.65k £1.80k £1.00k