Hanes ariannol EPSOM PLAYHOUSE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1054493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.86k £153.52k £153.79k £127.09k £152.36k
Cyfanswm gwariant £112.24k £102.95k £157.29k £147.41k £151.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £89.45k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £7.44k £2.38k N/A N/A