Hanes ariannol York & Scarborough Hospitals Charity
Rhif yr elusen: 1054527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £988.35k | £1.11m | £1.69m | £1.26m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £997.56k | £1.66m | £1.29m | £1.89m | £2.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £744.27k | £862.87k | £1.49m | £1.07m | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.25k | £41.35k | £21.39k | £43.72k | £47.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £215.84k | £208.04k | £177.96k | £151.81k | £177.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £172.74k | £114.48k | £440.65k | £74.38k | £519.07k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £848.49k | £1.51m | £1.07m | £1.63m | £1.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £149.07k | £149.52k | £217.97k | £258.99k | £303.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £5.52k | £7.20k | £7.20k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £39.22k | £37.89k | £36.94k | £40.28k | £36.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.