Hanes ariannol RELATE SHROPSHIRE, HEREFORDSHIRE AND NORTH STAFFS LTD

Rhif yr elusen: 1054670
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £643.30k £675.61k £821.82k £974.66k £896.57k
Cyfanswm gwariant £614.54k £662.92k £823.46k £971.84k £971.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £95.70k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.63k
Incwm o roddion a chymynroddion £5.99k £1.52k £20.79k £3.30k £2.72k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £213.09k £277.65k £345.57k £432.88k £368.55k
Incwm - Weithgareddau elusennol £424.19k £389.83k £448.28k £520.69k £507.71k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £35 £87 £333 £156 £68
Incwm - Arall £0 £6.53k £6.85k £17.63k £17.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £387.74k £419.01k £503.08k £561.45k £579.60k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £53.76k £49.82k £9.11k £24.43k £26.52k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £1.51k £0