Hanes ariannol THE HARRINGTON YOUTH CLUB

Rhif yr elusen: 1054679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.82k £4.91k £5.63k £3.32k £17.48k
Cyfanswm gwariant £5.37k £4.84k £4.91k £3.53k £11.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A