Ymddiriedolwyr BEDFORDSHIRE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1054718

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Barker | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|
||||
Susan Bartlett | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Amanda Briscoe | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
Allison Simms | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Julia Chetwynd | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Zoe Swinburn | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Danielle Ellis | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
Claire Westwood | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Carol Mayr | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Samantha Chisman | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Alison Wenham | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|||||
Carolyn Hare | Ymddiriedolwr | 08 February 2020 |
|
|
||||
Adrian Maynard | Ymddiriedolwr | 31 December 2017 |
|
|||||
Jean Weir | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
Victoria Davy | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
Caroline DICKMAN | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
KAREN KEELING | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.