PENRITH PLAYERS THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Amateur theatre company promoting music, drama and related activities for adults and young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
90 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cumbria
Llywodraethu
- 22 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER ANDREW BIRD | Cadeirydd |
|
||||||
Jonathan Rostron | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Natasha Mikaela Binder | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
ANGELA CATHRINE ROSTRON | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|||||
Matthew James Collingwood | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
Louise Mary Hodson | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
Emma Jayne Johnson | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
IAN DAVID BAKER | Ymddiriedolwr | 20 February 2013 |
|
|
||||
ANTHONY PAUL HARGREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.70k | £23.14k | £31.43k | £57.92k | £59.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £41.58k | £34.46k | £33.94k | £53.25k | £45.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.36k | £21.39k | £2.89k | £7.77k | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 MARCH 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE,MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION PARTICULARLY BY THE PRODUCTION OF EDUCATIONAL PLAYS AND THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS,INCLUDING THE ARTS OF DRAMA,MIME,DANCING,SINGING AND MUSIC,LITERATURE AND POETRY.
Maes buddion
IN PRACTICE PENRITH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE PLAYHOUSE
AUCTION MART LANE
PENRITH
CUMBRIA
CA11 7JG
- Ffôn:
- 01768361895
- E-bost:
- penrithplayers@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window