Hanes ariannol GRIMSBY, CLEETHORPES AND DISTRICT DIAL-A-RIDE

Rhif yr elusen: 1054823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £165.29k £150.74k £97.73k £97.73k £93.79k
Cyfanswm gwariant £197.89k £134.67k £143.48k £143.48k £133.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £102.93k £99.69k £49.18k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £23.58k £10.18k £75.07k N/A