CYLCH MEITHRIN DYFFRYN ARDUDWY A THALYBONT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN CYLCH MEITHRIN DYFFRYN ARDUDWY A THALYBONT THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £25,080 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 23 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 29 Chwefror 2012: Re-registered
Dim enwau eraill
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffion Meleri Thomas | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
Sian Ephraim Williams | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
||||
Gwenfair Wyn Williams | Ymddiriedolwr | 13 May 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.98k | £22.87k | £34.74k | £38.07k | £36.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.60k | £24.62k | £26.15k | £36.41k | £42.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.41k | £9.07k | £25.00k | £26.39k | £25.08k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400 | £700 | £2.40k | £5.74k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Medi 2024 | 220 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 07 Medi 2024 | 220 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Chwefror 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Chwefror 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ebrill 2021 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CYFANSODDIAD Y CYLCH YN AMGAEEDIG DERBYNIWYD GAN Y PWYLLGOR AR 13 SEPTEMBER 1995 - CONSTITUTION ADOPTED 13 SEPTEMBER 1995
Gwrthrychau elusennol
AMCANION Y GYMDEITHAS YW HYRWYDDO ADDYSG PLANT DAN OED YSGOL YN CYLCH MEITHRIN DYFFRYN ARDUDWY A THALYBONT TRWY GYFRWNG YR IAITH GYMREAG - TO ADVANCE THE EDUCATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN IN CYLCH MEITHRIN DYFFRYN ARDUDWY A THALYBONT THROUGH THE MEDIUM OF THE WELSH LANGUAGE.
Maes buddion
DYFFRYN ARDUDWY A THALYBONT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bwth Meirion
Llanaber
Barmouth
LL42 1RR
- Ffôn:
- 07810376362
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window