TEWIN CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Help for persons resident within the parish of Tewin who are in conditions of need, hardship or distress.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 03 Rhagfyr 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 237189 CHARITY OF SIR FRANCIS BOTELER
- 24 Ebrill 1996: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HOWSON | Cadeirydd | 16 February 2004 |
|
|
||||
CHRISTINA KIRBY | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
John Edward Sheridan | Ymddiriedolwr | 11 September 2020 |
|
|
||||
Rev SUSANNAH UNDERWOOD | Ymddiriedolwr | 02 December 2011 |
|
|
||||
HAZEL LEE | Ymddiriedolwr | 11 December 2007 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.45k | £6.55k | £1.77k | £1.72k | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214 | £0 | £2.40k | £1.77k | £4.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 29TH AUGUST 1995
Gwrthrychau elusennol
(1) IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. (2) THE TRUSTEES MAY PAY FOR SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES BY WAY OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO INSTITUTIONS OR ORGANISATIONS WHICH PROVIDE OR UNDERTAKE IN RETURN TO PROVIDE SUCH ITEMS, SERVICES OR FACILITIES FOR SUCH PERSONS. (3) IN EXCEPTIONAL CASES THE TRUSTEES MAY GRANT RELIEF TO PERSONS OTHERWISE ELIGIBLE THEREFOR WHO ARE RESIDENT IMMEDIATELY OUTSIDE THE AREA OF BENEFIT BUT IN THE OPINION OF THE TRUSTEES OUGHT NEVERTHELESS FOR SUFFICIENT REASON TO BE TREATED AS IF RESIDENT THEREIN OR WHO ARE LOCATED FOR THE TIME BEING WITHIN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE CIVIL PARISH OF TEWIN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 LOWER GREEN
TEWIN
HERTS
AL6 0LB
- Ffôn:
- 01438717339
- E-bost:
- david@jardak.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window